KRS 0000414329
NIP6292464530
REGON24288385100000
NazwaKAROIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAROIL
Data rejestracji 14 mar 2012 (13 lat temu) 14 mar 2012
Data usunięcia 12 mar 2020 12 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWKAROL JAN MICHAŁOWSKI
Wspólnik
2012-03-14
2012-10-01
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
DMITRY SALTUN
Wspólnik
2012-10-01
2013-01-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
IVAR VARIMOIS
Wspólnik
2013-01-28
2013-05-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
RYSZARD MAREK MALINOWSKI
Wspólnik
2013-05-11
2013-07-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JAROSŁAW PAWEŁ CIESIÓŁKA
Wspólnik
2013-07-05
2020-03-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KAROL JAN MICHAŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-03-14
2012-10-01
DMITRY SALTUN
PREZES ZARZĄDU
2012-10-01
2013-01-28
IVAR VARIMOIS
PREZES ZARZĄDU
2013-01-28
2013-05-11
RYSZARD MAREK MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-11
2013-07-05
JAROSŁAW PAWEŁ CIESIÓŁKA
PREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2020-03-12
2012-03-14
2012-11-15
ARMII KRAJOWEJ, 7C, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-520, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
2012-11-15
2013-05-11
SŁOMIŃSKIEGO, 19, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
2013-05-11
2013-08-29
GARBARY, 95, POZNAŃ, 61-757, POZNAŃ, POLSKA
2013-08-29
2017-12-28
SWOBODA, 14, POZNAŃ, 60-391, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie