KRS 0000548812
NIP5030078222
REGON36103862600000
NazwaGOSPODARSTWO ROLNE OLEŚ-JURKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGOSPODARSTWO ROLNE OLEŚ-JURKIEWICZ
Data rejestracji 17 mar 2015 (10 lat temu) 17 mar 2015
Data usunięcia 16 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 21, BIELSK, 87-410, KOWALEWO POMORSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5030078222
data rejestracji 01 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0143Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH #0145Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄJULIUSZ ROBERT JURKIEWICZ
Beneficjent
ANNA MARIA JURKIEWICZ
Beneficjent
EDWARD JAN OLEŚ
Beneficjent
ŁUCJA OLEŚ
reprezentant
EDWARD JAN OLEŚ
Wspólnik
2015-03-17
2021-04-16
ŁUCJA OLEŚ
Wspólnik
2015-03-17
2021-04-16
ANNA MARIA JURKIEWICZ
Wspólnik
2015-03-17
2021-04-16
JULIUSZ ROBERT JURKIEWICZ
Wspólnik
2016-03-30
2021-04-16
ŁUCJA OLEŚ
Likwidator
2020-08-12
2021-04-16
JULIUSZ ROBERT JURKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI
ANNA MARIA JURKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI
EDWARD JAN OLEŚ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE CZYNNOŚCI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA.
JULIUSZ ROBERT JURKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-30
2020-08-12
ANNA MARIA JURKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-03-17
2020-08-12
EDWARD JAN OLEŚ
Członek Organu Reprezentacji
2015-03-17
2020-08-12
ŁUCJA OLEŚ
Członek Organu Reprezentacji
2015-03-17
2020-08-12
2015-03-17
2016-03-30
GOSPODARSTWO ROLNE LUBAŃ - ŁUCJA OLEŚ, EDWARD OLEŚ, ANNA JURKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
2016-03-30
2020-08-12
GOSPODARSTWO ROLNE OLEŚ-JURKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie