KRS 0000361749
NIP5030066526
REGON34078890900000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW "PIĄTKA BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW "PIĄTKA BIS"
Data rejestracji 27 lip 2010 (14 lat temu) 27 lip 2010
Data usunięcia 23 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 21, BIELSK, 87-410, KOWALEWO POMORSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5030066526
data rejestracji 18 sie 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCHEDWARD JAN OLEŚ
Beneficjent
ŁUCJA OLEŚ
reprezentant
WOJCIECH OLEŚ
Beneficjent
ANNA MARIA JURKIEWICZ
Wspólnik
2010-07-27
2020-09-23
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ
JAN STANISŁAW SYPER
Wspólnik
2010-07-27
2012-01-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
JAN MICHAŁ OLEŚ
Wspólnik
2010-07-27
2020-09-23
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ
JÓZEF BRONISŁAW LEŚNIAK
Wspólnik
2011-11-30
2015-09-16
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ
ANDRZEJ LEŚNIAK
Wspólnik
2015-09-16
2020-09-23
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1200,00 ZŁ
Wspólnik
2019-03-21
2020-09-23
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1200,00 ZŁ
22199033600000
EDWARD JAN OLEŚ
Wspólnik
2010-07-27
2020-09-23
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ
WOJCIECH OLEŚ
Wspólnik
2010-07-27
2020-09-23
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ
ŁUCJA OLEŚ
Likwidator
2019-08-29
2020-09-23
EDWARD JAN OLEŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
WICEPREZES ZARZĄDU
WOJCIECH OLEŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
WICEPREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUCJA OLEŚ
PREZES ZARZĄDU
2010-07-27
2019-08-29
EDWARD JAN OLEŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-27
2019-08-29
WOJCIECH OLEŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-27
2019-08-29
2010-07-27
2019-08-29
GRUPA PRODUCENTÓW "PIĄTKA BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie