KRS 0000361764
NIP5030066532
REGON34078889000000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW "PIĄTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW "PIĄTKA"
Data rejestracji 28 lip 2010 (14 lat temu) 28 lip 2010
Data usunięcia 07 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 21, BIELSK, 87-410, KOWALEWO POMORSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5030066532
data rejestracji 18 sie 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0127Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWEDWARD JAN OLEŚ
Wspólnik
2010-07-28
2019-10-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
WOJCIECH OLEŚ
Wspólnik
2010-07-28
2019-10-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ANNA MARIA JURKIEWICZ
Wspólnik
2010-07-28
2019-10-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF NADWORNY
Wspólnik
2010-07-28
2019-10-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
JAN MICHAŁ OLEŚ
Wspólnik
2012-01-02
2019-10-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
ŁUCJA OLEŚ
Likwidator
2018-08-22
2019-10-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUCJA OLEŚ
PREZES ZARZĄDU
2010-07-28
2018-08-22
EDWARD JAN OLEŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-28
2018-08-22
WOJCIECH OLEŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-28
2018-08-22
2010-07-28
2018-08-22
GRUPA PRODUCENTÓW "PIĄTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie