KRS 0000548742
NIP8792677773
REGON36103787400000
NazwaFABRYKA WYPIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFABRYKA WYPIEKÓW
Data rejestracji 17 mar 2015 (10 lat temu) 17 mar 2015
Data usunięcia 29 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PŁASKA, 36, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMACIEJ STANISŁAW NOWAK
Wspólnik
2015-03-17
2016-02-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
ARTUR LUDWIK NOWAK
Wspólnik
2015-03-17
2016-02-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
LIQUICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2016-02-18
2020-10-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
ARTUR LUDWIK NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-17
2016-05-09
MACIEJ STANISŁAW NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-17
2016-05-09
SŁAWOMIR RYSZARD SŁUPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-09
2016-11-17
JAKUB JAN BRONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-09
2016-11-17
MACIEJ STANISŁAW NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-17
2020-10-29
ARTUR LUDWIK NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-17
2019-05-27
2015-03-17
2016-05-09
ZASKOCZ PRO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie