KRS 0000021395
NIP7282399323
REGON47289463500000
Nazwa"ZIELONA PLATFORMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZIELONA PLATFORMA
Data rejestracji 22 cze 2001 (23 lata temu) 22 cze 2001
Data usunięcia 27 mar 2018 27 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GDAŃSKA, 126/128, ŁÓDŹ, 90-520, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNESŁAWOMIR RYSZARD SŁUPSKI
Wspólnik
2001-06-22
2014-09-02
40 UDZIAŁÓW PO 500,- ZŁ KAŻDY UDZIAŁ - ŁĄCZNIE 20.000,- ZŁ.
JACEK MACIEJ WALAWENDER
Wspólnik
2001-06-22
2014-09-02
40 UDZIAŁÓW PO 500,- ZŁ KAŻDY UDZIAŁ - ŁĄCZNIE 20.000,- ZŁ.
JOANNA IZABELLA RZEŹNICKA
Wspólnik
2001-06-22
2014-09-02
20 UDZIAŁÓW PO 500,- ZŁ KAŻDY UDZIAŁ - ŁĄCZNIE 10.000,- ZŁ.
KRZYSZTOF ZYGMUNT SZYSZKIEWICZ
Wspólnik
2014-09-02
2015-04-29
100 UDZIAŁÓW PO 500,- ZŁ KAŻDY UDZIAŁ ŁĄCZNIE 50.000,- ZŁ
KRZYSZTOF SZYMCZAK
Wspólnik
2015-04-29
2018-03-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
KRZYSZTOF ZYGMUNT SZYSZKIEWICZ
Prokurent
2001-06-22
2013-09-26
SAMOISTNA
PIOTR PAWEŁ JABKIEWICZ
Prokurent
2015-04-29
2018-03-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, BĄDŹ PROKURENT SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR RYSZARD SŁUPSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-06-22
2014-09-02
JACEK MACIEJ WALAWENDER
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-06-22
2014-09-02
KRZYSZTOF ZYGMUNT SZYSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-02
2015-04-29
KRZYSZTOF SZYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2018-03-27
2001-06-22
2015-04-29
GIEWONT, 66, ŁÓDŹ, 92-116, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie