KRS 0000431303
NIP8792668515
REGON34132234300000
NazwaTNM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTNM
Data rejestracji 28 sie 2012 (12 lat temu) 28 sie 2012
Data usunięcia 18 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DWORCOWA, 7, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 305000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@TNM.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJAKUB JAN BRONKA
Wspólnik
2012-08-28
2020-12-18
6100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAROL DAWID CZARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-28
2013-08-28
TOMASZ DEMBEK
PREZES
2014-12-12
2020-12-18
2012-08-28
2016-05-17
SOBIESKIEGO, 2, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie