KRS 0000548279
NIP7010474418
REGON36111990000000
NazwaTURNMILL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTURNMILL POLSKA
Data rejestracji 24 mar 2015 (9 lat temu) 24 mar 2015
Data usunięcia 12 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIERTNICZA, 165, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010474418
data rejestracji 10 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHWspólnik
2015-03-24
2016-10-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH
14047761800000
TURNMILL AKTIEBOLAG
Wspólnik
2016-10-25
2023-05-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ALEXANDER ISKENDER YAVUZ
Likwidator
2022-05-12
2023-05-12
ALEXANDER ISKENDER YAVUZ
Beneficjent
ALEXANDER ISKENDER YAVUZ
zgłaszający - likwidator
ALEXANDER ISKENDER YAVUZ
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A.Y. GRUPPEN AB, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TURNMILL AKTIEBOLAG, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MAREK ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-24
2016-10-25
ALEXANDER ISKENDER YAVUZ
PREZES ZARZĄDU
2016-10-25
2022-05-12
BO MATTIAS SKEPPSTEDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2020-11-12
2022
2021-09-10
2022-04-30
2022-08-30
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 11845.65 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11845.65 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 688.05 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12533.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 16472.62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10270.71 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 22804.41 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6201.91 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 16472.62 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 16472.62 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2015-03-24
2016-10-25
DAGO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-25
2022-05-12
TURNMILL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-24
2016-08-22
UL. NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie