KRS 0000396983
NIP7010314413
REGON14572024200000
NazwaARPI AVIATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARPI AVIATION POLAND
Data rejestracji 26 wrz 2011 (13 lat temu) 26 wrz 2011
Data usunięcia 22 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIERTNICZA, 165, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010314413
data rejestracji 26 sie 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHJAN PREJSNAR
Beneficjent
JAN PREJSNAR
reprezentant
Wspólnik
2011-09-26
2012-02-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14047761800000
ARPI SERVICE AS
Wspólnik
2012-02-03
2021-10-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
JAN PREJSNAR
Prokurent
2012-02-03
2017-12-27
PROKURA SAMOISTNA
JAN TADEUSZ PREJSNAR
Likwidator
2020-11-17
2021-10-22
JAN PREJSNAR
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-26
2012-02-03
HANS PETTER HATUN
PREZES ZARZĄDU
2012-02-03
2017-12-27
JAN TADEUSZ PREJSNAR
PREZES ZARZĄDU
2017-12-27
2020-11-17
2011-09-26
2012-02-03
DOBER INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-03
2020-11-17
ARPI AVIATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-26
2012-02-03
NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2012-02-03
2012-06-26
BELWEDERSKA, 26/30, WARSZAWA, 00-585, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie