KRS 0000548269
NIP7010473086
REGON36101008800000
NazwaLENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLENDO
Data rejestracji 13 mar 2015 (10 lat temu) 13 mar 2015
Data usunięcia 10 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POSTĘPU, 14, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18805000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010473086
data rejestracji 10 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHTOMASZ SEBASTIAN KOWALSKI
Likwidator
2020-10-09
2021-09-10
JAN PETER GRYTTERHIELM
reprezentant
HANNA MARGARETA NEIDENMARK
reprezentant
DAN ANDREAS OUCHTERLONY
reprezentant
DAN ANDREAS OUCHTERLONY
Beneficjent
Wspólnik
2015-03-13
2018-08-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
14047761800000
SCHIBSTED TILLVÄXTMEDIER AB
Wspólnik
2018-08-29
2021-09-10
188.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.805.000 ZŁOTYCH
DAN ANDREAS OUCHTERLONY
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (PREZES ZARZĄDU LENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
DAN ANDREAS OUCHTERLONY
PREZES ZARZĄDU
2018-08-29
2020-10-09
HANNA MARGARETA NEIDENMARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-29
2020-10-09
JAN PETER GRYTTERHIELM
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-29
2020-10-09
MAREK ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-13
2018-08-29
2015-03-13
2018-08-29
GATA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-29
2020-10-09
LENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-13
2017-04-28
UL. NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2017-04-28
2019-08-29
UL. WIERTNICZA, 165, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie