KRS 0000545748
NIP7010470567
REGON36034954800000
NazwaWARSAW INHIBITORS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWARSAW INHIBITORS FACTORY
Data rejestracji 26 lut 2015 (10 lat temu) 26 lut 2015
Data usunięcia 31 mar 2023 31 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POZNAŃSKA, 16, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1314200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010470567
data rejestracji 05 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #211 PRODUKCJA MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAKRZYSZTOF GRZEGORZ GAWRYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-02-26
2016-09-26
KRZYSZTOF PIOTR CZAPLICKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-26
2016-09-26
MACIEJ WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-26
2016-09-26
PIOTR KOŚCIAŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2015-02-26
2016-04-29
ERYK SKŁODOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-29
2016-09-26
DARIUSZ SKŁODOWSKI
Beneficjent
PIOTR KOŚCIAŃCZUK
zgłaszający - likwidator
TADEUSZ SKŁODOWSKI
Beneficjent
ERYK SKŁODOWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2015-02-26
2023-03-31
13142 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1314200,00 ZŁ
14706766800000
Wspólnik
2015-02-26
2016-09-26
7500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750000,00 ZŁ
51957328600000
Wspólnik
2015-02-26
2016-09-26
787 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78700,00 ZŁ
14205399200000
PIOTR KOŚCIAŃCZUK
Likwidator
2022-04-20
2023-03-31
DARIUSZ SKŁODOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK DARIUSZ SKŁODOWSKI POSIADA 96 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMPANIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM KF02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM KF01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDACEJ WSPÓLNIKIEM WARSAW INHIBITORS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TADEUSZ SKŁODOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK TADEUSZ SKŁODOWSKI POSIADA 94 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMPANIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM KF02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM KF01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDACEJ WSPÓLNIKIEM WARSAW INHIBITORS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ERYK SKŁODOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK ERYK SKŁODOWSKI POSIADA 94 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMPANIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM KF02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM KF01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDACEJ WSPÓLNIKIEM WARSAW INHIBITORS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZOFIA IRENA JÓZEFOWICZ PASZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-26
2016-04-29
PIOTR KOŚCIAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-29
2022-04-20
2015-02-26
2022-04-20
WARSAW INHIBITORS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie