KRS 0000339678
NIP1251544904
REGON14201508100000
NazwaKDH RADZYMIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKDH RADZYMIŃSKA
Data rejestracji 20 paź 2009 (15 lat temu) 20 paź 2009
Data usunięcia 20 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 43, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 560000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHDAWID PIECH
Likwidator
2012-11-09
2013-06-20
AGNIESZKA HELENA DUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-20
2011-03-31
WALDEMAR MIROSŁAW WÓJCICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-20
2011-03-31
PIOTR KOŚCIAŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-20
2013-06-20
PIOTR BOBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-31
2013-06-20
ANNA WIKTORIA ŚLUSARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-31
2013-06-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DAWID PIECH
PREZES ZARZĄDU
2009-10-20
2012-11-09
2009-10-20
2012-11-09
KDH RADZYMIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie