KRS 0000544144
NIP6332233720
REGON36082474200000
NazwaEKORESURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKORESURS
Data rejestracji 19 lut 2015 (10 lat temu) 19 lut 2015
Data usunięcia 17 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIODOWA, 4, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #0220Z POZYSKIWANIE DREWNABARTŁOMIEJ DANIEL SUŁKOWSKI
Wspólnik
2015-02-19
2024-09-17
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00;-ZŁ
VIKTOR KOVALENKO
Wspólnik
2015-02-19
2024-09-17
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00;-ZŁ
NATALIYA KOVALENKO
Wspólnik
2015-02-19
2024-09-17
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARTŁOMIEJ DANIEL SUŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-19
2024-09-17
VIKTOR KOVALENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-19
2024-09-17
NATALIYA KOVALENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-19
2024-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie