KRS 0000065090
NIP6330003418
REGON00087083000000
Nazwa"SPOŁEM" JASTRZĘBSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" JASTRZĘBSKA SPOŻYWCÓW
Data rejestracji 22 lis 2001 (23 lata temu) 22 lis 2001
Data usunięcia 21 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HARCERSKA, 1 B, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6330003418
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY JAN KUSZEK
Likwidator
2020-01-31
2021-01-21
EUGENIUSZ SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2008-08-08
ELŻBIETA WEWIÓRA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-07-09
DANIELA PIWAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-07-09
ZBIGNIEW CIAŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2011-07-11
LUCYNA SARNECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2011-07-11
JADWIGA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-07-09
WIESŁAWA GASZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-07-09
MARIA ŁYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-07-09
KAZIMIERZ BADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2011-07-11
CZESŁAW WOŁOSZYN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-07-09
JERZY JAN KUSZEK
Pełnomocnik
2011-02-17
2012-09-05
W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONEJ PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW BANKOWYCH, LIST WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW, SPRAWOZDAŃ EKONOMICZNYCH, STATYSTYCZNYCH, FINANSOWYCH, DEKLARACJI PODATKOWYCH ORAZ ROZLICZENIOWYCH Z ZUS W CZASIE NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU, PODPISYWANIA WEWNĘTRZNEJ KORESPONDENCJI I KORESPONDENCJI WYSYŁANEJ NA ZEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI. W REMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁDZIELNIĘ W ZAKRESIE: PODPISYWANIA ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH DLA PORĘCZYCIELI I KREDYTOBIORCÓW.
EWA BARBARA BURYBA
Pełnomocnik
2007-03-30
2016-05-10
W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONEJ PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW BANKOWYCH, LIST WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW, SPRAWOZDAŃ EKONOMICZNYCH, STATYSTYCZNYCH, FINANSOWYCH, DEKLARACJI PODATKOWYCH ORAZ ROZLICZENIOWYCH Z ZUS W CZASIE NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU, PODPISYWANIA WEWNĘTRZNEJ KORESPONDENCJI I KORESPONDENCJI WYSYŁANEJ NA ZEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI. W REMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁDZIELNIĘ W ZAKRESIE: PODPISYWANIA ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH DLA PORĘCZYCIELI I KREDYTOBIORCÓW.
MARIOLA BOŻENA RAK
Pełnomocnik
2012-09-05
2016-05-10
W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA UPRAWNIONA JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONEJ PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW BANKOWYCH, LIST WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW, SPRAWOZDAŃ EKONOMICZNYCH, STATYSTYCZNYCH, FINANSOWYCH, DEKLARACJI PODATKOWYCH ORAZ ROZLICZENIOWYCH Z ZUS W CZASIE NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU, PODPISYWANIA WEWNĘTRZNEJ KORESPONDENCJI I KORESPONDENCJI WYSYŁANEJ NA ZEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI. W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁDZIELNIĘ W ZAKRESIE: PODPISYWANIA ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH DLA PORĘCZYCIELI I KREDYTOBIORCÓW.
SYLWIA MARIA STARZYK
Pełnomocnik
2016-05-10
2020-01-31
W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONEJ PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW BANKOWYCH, LIST WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW, SPRAWOZDAŃ EKONOMICZNYCH, STATYSTYCZNYCH, FINANSOWYCH, DEKLARACJI PODATKOWYCH ORAZ ROZLICZENIOWYCH Z ZUS W CZASIE NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU, PODPISYWANIA WEWNĘTRZNEJ KORESPONDENCJI I KORESPONDENCJI WYSYŁANEJ NA ZEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI. W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁDZIELNIĘ W ZAKRESIE: PODPISYWANIA ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH DLA PORĘCZYCIELI I KREDYTOBIORCÓW.
BEATA GŁODOWICZ
Pełnomocnik
2016-05-10
2020-01-31
W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA UPRAWNIONA JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONEJ PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW BANKOWYCH, LIST WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW, SPRAWOZDAŃ EKONOMICZNYCH, STATYSTYCZNYCH, FINANSOWYCH, DEKLARACJI PODATKOWYCH ORAZ ROZLICZENIOWYCH Z ZUS W CZASIE NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU, PODPISYWANIA WEWNĘTRZNEJ KORESPONDENCJI I KORESPONDENCJI WYSYŁANEJ NA ZEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI. W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁDZIELNIĘ W ZAKRESIE: PODPISYWANIA ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH DLA PORĘCZYCIELI I KREDYTOBIORCÓW.
KRYSTYNA KNAPIK
Pełnomocnik
2007-03-30
2011-02-17
W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONEJ PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW BANKOWYCH, LIST WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW, SPRAWOZDAŃ EKONOMICZNYCH, STATYSTYCZNYCH, FINANSOWYCH, DEKLARACJI PODATKOWYCH ORAZ ROZLICZENIOWYCH Z ZUS W CZASIE NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU, PODPISYWANIA WEWNĘTRZNEJ KORESPONDENCJI I KORESPONDENCJI WYSYŁANEJ NA ZEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI. W REMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁDZIELNIĘ W ZAKRESIE: PODPISYWANIA ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH DLA PORĘCZYCIELI I KREDYTOBIORCÓW.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW
HENRYK LESIK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-22
2012-09-05
JERZY JAN KUSZEK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-05
2020-01-31
2001-11-22
2014-07-08
"SPOŁEM" JASTRZĘBSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JASTRZĘBIU ZDROJU
2014-07-08
2020-01-31
"SPOŁEM" JASTRZĘBSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie