KRS 0000543409
NIP5213689264
REGON36080381700000
NazwaCERAMIX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCERAMIX.PL
Data rejestracji 13 lut 2015 (10 lat temu) 13 lut 2015
Data usunięcia 18 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BARTYCKA, 20/24A, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52950000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213689264
data rejestracji 27 lut 2015
status Czynny
12249000050000460042301619
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
81249000050000453045370568
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAMARCIN KRÓLAK
Beneficjent
ANETA KRÓLAK - ULIŃSKA
Beneficjent
MAREK STANISŁAW KLOC
reprezentant
WERONIKA DANUTA JESZKIE
Wspólnik
2015-02-13
2016-03-16
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH
ADAM KRÓLAK
Wspólnik
2015-02-13
2017-11-20
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-11-20
2018-02-13
52850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.850.000,00 ZŁOTYCH
01156622700000
Wspólnik
2018-02-13
2018-10-18
52.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.850.000,00 ZŁOTYCH
14746691900000
MARCIN KRÓLAK
Beneficjent
33% AKCJI
ANETA KRÓLAK - ULIŃSKA
Beneficjent
50% AKCJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT.
MAREK STANISŁAW KLOC
PREZES ZARZĄDU
2017-12-12
2018-10-18
ADAM KRÓLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-12
2018-10-18
JOANNA JESZKIE
PREZES ZARZĄDU
2015-02-13
2016-03-16
MARZENA ANNA KRÓLAK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-16
2017-12-12
MARZENA ANNA KRÓLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-13
2016-03-16
2015-02-13
2016-03-16
CERAMOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-13
2015-03-25
UL. BARTYCKA, 26/28-B.3B, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-25
2017-11-20
UL. BARTYCKA, 24/26 B.3B, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie