KRS 0000080651
NIP5213177357
REGON01025953000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ARCER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ARCER"
Data rejestracji 01 lut 2002 (23 lata temu) 01 lut 2002
Data usunięcia 11 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARTYCKA, 24/26, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9790000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213177357
data rejestracji 01 lut 2002
status Czynny
63150012721212700586640000
SANPL 67 Oddział w Warszawie
ul. Puławska 62/64 02-603 Warszawa POLSKA
02109018700000000142301794
SANPL 8 Oddział w Warszawie
pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA
65150012721212700015270000
SANPL 67 Oddział w Warszawie
ul. Puławska 62/64 02-603 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKJANUSZ KUBICA
Beneficjent
JANUSZ KUBICA
zgłaszający - członek zarządu
JANUSZ JÓZEF WÓJCIK
Wspólnik
2002-02-01
2016-12-22
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 445000 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
JOLANTA MARIA SKUBISZ
Wspólnik
2002-02-01
2016-12-22
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 445000 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-12-22
2017-03-14
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 890.000 ZŁOTYCH
36573508400000
Wspólnik
2017-03-14
2018-04-11
10 481 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.328.090,00 ZŁOTYCH
14746691900000
Wspólnik
2017-09-19
2018-02-05
10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.900.000,00 ZŁOTYCH
24118909000000
JANUSZ KUBICA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE SKUTKUJĄ NABYCIEM PRZEZ SPÓŁKĘ PRAW MAJĄTKOWYCH LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ 20000 EURO; - W PRZYPADKU GDY SKUTKIEM CZYNNOŚCI JEST NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ PRAW MAJĄTKOWYCH LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ 20000 EURO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGA SIĘ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
JANUSZ JÓZEF WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-01
2016-03-07
JOLANTA MARIA SKUBISZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-01
2002-05-16
EDWARD WALDEMAR SKUBISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-16
2016-03-07
JAROSŁAW LECH LISOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-07
2018-04-11
2002-02-01
2003-05-23
BARTYCKA, 24/26, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie