KRS 0000541743
NIP8943059399
REGON36070766300000
NazwaNOWES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOWES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 lut 2015 (10 lat temu) 02 lut 2015
Data usunięcia 19 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KRZEMIENIECKA, 40, WROCŁAW, 54-613, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #383 ODZYSK SUROWCÓWOSKAR OLIWER KORPYSA
Wspólnik
2015-02-02
2017-06-19
FILIP KORPYSA
Wspólnik
2015-02-02
2016-03-25
Wspólnik
2015-02-02
2015-09-01
02180576000000
WALDEMAR TYC
Wspólnik
2015-02-02
2017-06-19
Wspólnik
2017-05-08
2017-06-19
36105130200000
Wspólnik
2015-09-01
2017-05-08
36105130200000
Wspólnik
2017-05-08
2017-06-19
10168591300000
JAN STACHÓW
Likwidator
2017-05-11
2017-06-19
OSKAR OLIWER KORPYSA
Prokurent
2015-11-27
2017-05-11
PROKURA SAMOISTNA NIEOGRANICZONA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE BĘDZIE WYSTĘPOWAĆ PRZYNAJMNIEJ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY - KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ NOWES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z JEJ SPOSOBEM REPREZENTACJI TJ.: OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA Z O.O. NOWES Z/S W GRYFOWIE ŚLĄSKIM REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JANA STACHÓW.
Członek Organu Reprezentacji
2017-05-08
2017-05-11
10168591300000
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-02
2015-09-01
02180576000000
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-01
2017-05-08
36105130200000
2015-02-02
2015-09-01
AZAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-01
2016-03-25
"AZAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-05-08
2017-05-11
NOWES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie