KRS 0000254865
NIP6131507369
REGON02027292900000
Nazwa"JANTUR-GRYFEX" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"JANTUR-GRYFEX" -
Data rejestracji 10 kwi 2006 (18 lat temu) 10 kwi 2006
Data usunięcia 16 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 7, GRYFÓW ŚLĄSKI, 59-620, GRYFÓW ŚLĄSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6131507369
data rejestracji 01 maj 2006
status Czynny
05116022020000000076063070
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
78116022020000000076065442
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
67102021240000830204597458
PKO Oddział 1 w Jeleniej Górze
ul. Różyckiego 6 58-506 Jelenia Góra POLSKA
76102021240000840204597441
PKO Oddział 1 w Jeleniej Górze
ul. Różyckiego 6 58-506 Jelenia Góra POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN MACIEJ KORPYSA
Wspólnik
2006-04-10
2010-09-14
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80186,94 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY STO OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY GROSZE)
DOMINIK MACIEJ KORPYSA
Wspólnik
2006-04-10
2017-05-08
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.500,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
FILIP KORPYSA
Wspólnik
2010-09-14
2014-06-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.904,60 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET CZTERY ZŁOTE SZEŚĆDZIESIĄT GROSZY)
OSKAR OLIWER KORPYSA
Wspólnik
2010-09-14
2021-12-16
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA MAGDALENA KORPYSA
Wspólnik
2017-05-08
2021-12-16
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
OSKAR OLIWER KORPYSA
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
DOMINIK KORPYSA
Beneficjent
OSKAR OLIWER KORPYSA
Beneficjent
DOMINIK KORPYSA
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
DOMINIK KORPYSA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
OSKAR OLIWER KORPYSA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOMINIK MACIEJ KORPYSA
PREZES ZARZĄDU
2006-04-10
2021-12-16
JAN MACIEJ KORPYSA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-10
2012-09-07
ANNA MAGDALENA KORPYSA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-07
2021-12-16
2006-04-10
2007-05-23
22, KARŁOWICE, 59-830, OLSZYNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie