KRS 0000415087
NIP8992734441
REGON02184360100000
NazwaAZAREX FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAZAREX FINANSE
Data rejestracji 20 mar 2012 (13 lat temu) 20 mar 2012
Data usunięcia 12 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOSYNIERÓW, 5, ZIELONA GÓRA, 65-001, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992734441
data rejestracji 06 maj 2017
status Czynny
32102021240000820201441369
PKO Oddział 1 w Jeleniej Górze
ul. Różyckiego 6 58-506 Jelenia Góra POLSKA
80116022020000000512759018
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHOSKAR OLIWER KORPYSA
Beneficjent
ANNA KORPYSA
Beneficjent
OSKAR OLIWER KORPYSA
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2012-03-20
2017-10-12
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02027292900000
OSKAR OLIWER KORPYSA
Wspólnik
2012-03-20
2017-10-12
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-11-28
2017-10-12
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
36519202800000
OSKAR OLIWER KORPYSA
Prokurent
2017-04-28
2017-10-12
SAMODZIELNA, NIEOGRANICZONA
OSKAR OLIWER KORPYSA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANNA KORPYSA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
OSKAR OLIWER KORPYSA
PREZES ZARZĄDU
2012-03-20
2017-04-28
JAN STACHÓW
PREZES ZARZĄDU
2017-04-28
2017-10-12
2012-03-20
2017-04-28
VERVON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-20
2013-06-04
ŚLĘŻNA, 148, WROCŁAW, 53-111, WROCŁAW, POLSKA
2013-06-04
2017-04-28
ŚW. JERZEGO, 1A, WROCŁAW, 50-518, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie