KRS 0000538923
NIP7010460422
REGON36063012700000
NazwaTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTH GROUP
Data rejestracji 16 sty 2015 (10 lat temu) 16 sty 2015
Data usunięcia 14 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 430000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010460422
data rejestracji 02 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEVAN TUAN NGUYEN
Beneficjent
1996-02-24
VAN TUAN NGUYEN
reprezentant
1996-02-24
THI SON NUYEN
Wspólnik
2015-12-14
2018-11-29
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,- ZŁOTYCH
VAN TUAN NGUYEN
Wspólnik
2018-11-29
2020-10-14
859 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 429.500,00 ZŁ
1996-02-24
TU NGUYEN MINH
Wspólnik
2015-01-16
2015-07-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ
Wspólnik
2015-04-29
2015-12-14
760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 380.000,00 ZŁ
14609116200000
THI THU HIEN KRUSZEWSKA
Wspólnik
2015-07-14
2018-11-29
699 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 349.500,- ZŁOTYCH
TU NGUYEN MINH
Prokurent
2015-01-16
2015-07-14
PROKURENT SAMOISTNY
THI THU HIEN KRUSZEWSKA
Prokurent
2015-07-14
2018-11-29
SAMOISTNA
ANNA CZUDECKA
Prokurent
2017-02-07
2018-04-11
PROKURA SAMOISTNA
VAN TUAN NGUYEN
Likwidator
2019-05-09
2020-10-14
1996-02-24
VAN TUAN NGUYEN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TAN NINH NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2015-01-16
2018-04-11
XUAN NHAN NGUYEN
PREZES
2018-04-11
2018-11-29
VAN TUAN NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2018-11-29
2019-05-09
1996-02-24
2015-01-16
2019-05-09
TH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie