KRS 0000537071
NIP7532435883
REGON36041004100000
NazwaPE STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPE STAL NYSA
Data rejestracji 30 gru 2014 (10 lat temu) 30 gru 2014
Data usunięcia 26 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PODOLSKA, 20, NYSA, 48-303, NYSA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHPIOTR TOMASZ CZUCZMAN
Członek Organu Nadzoru
2014-12-30
2016-07-06
MAREK MORDARSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-12-30
2016-07-06
ELŻBIETA MAŁGORZATA RUDZKA
Członek Organu Nadzoru
2014-12-30
2017-10-10
BEATA KUNICKA
Członek Organu Nadzoru
2014-12-30
2017-10-10
STANISŁAW PAWEŁ DOBOSZ
Członek Organu Nadzoru
2014-12-30
2017-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNAROZOWO NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ, UMOCOWANY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWO PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW KAROL GRZEŻUŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-30
2018-03-06
ŁUKASZ ŁAGOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-30
2018-03-06
ANDRZEJ PIOTR SKOWRON
PREZES ZARZĄDU
2018-03-06
2021-10-04
2014-12-30
2023-09-26
SPÓŁKA AKCYJNA
2014-12-30
2023-09-26
PE STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA
2014-12-30
2023-09-26
UL. PODOLSKA, 20, NYSA, 48-303, NYSA, POLSKA
2014-12-30
2023-09-26
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2014-12-30
2023-09-26
9312Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
2014-12-30
2023-09-26
9319Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2014-12-30
2023-09-26
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2014-12-30
2023-09-26
4622Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
2014-12-30
2023-09-26
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2014-12-30
2023-09-26
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2014-12-30
2023-09-26
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2014-12-30
2023-09-26
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2014-12-30
2023-09-26
7312D - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie