KRS 0000494883
NIP7543080099
REGON16157081800000
NazwaPEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPEGO
Data rejestracji 20 sty 2014 (11 lat temu) 20 sty 2014
Data usunięcia 15 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOWALSKA, 2, OPOLE, 45-590, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000
Dane podatkowe
NIP 7543080099
data rejestracji 04 lut 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHJANUSZ CZESŁAW MAKSYM
Prokurent
2014-01-20
2014-07-28
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ ŁAGOCKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-28
2019-05-24
PIOTR PAWEŁ STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2014-01-20
2019-05-24
EUGENIUSZ PĘDZISZ
Członek Organu Nadzoru
2014-01-20
2014-07-28
LESZEK URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-20
2014-07-28
BEATA KUNICKA
Członek Organu Nadzoru
2014-01-20
2019-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWO NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ UMOCOWANY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWO PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
EUGENIUSZ JERZY SOLECKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-20
2014-07-28
AGNIESZKA MAŁGORZATA MAZUR
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-01-20
2014-07-28
AGNIESZKA MAŁGORZATA MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2014-07-28
2016-09-22
ANDRZEJ PIOTR SKOWRON
PREZES ZARZĄDU
2016-09-22
2019-05-24
RAITIS KALNINS
PREZES ZARZĄDU
2019-05-24
2023-05-15
2014-01-20
2014-07-28
PETROL ENERGY GWARDIA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie