KRS 0000338519
NIP7532387629
REGON16028124200000
NazwaSTOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI STAL NYSA
Krótka nazwaMIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI STAL NYSA
Data rejestracji 02 paź 2009 (15 lat temu) 02 paź 2009
Data usunięcia 23 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres GŁUCHOŁASKA, 12, NYSA, 48-303, NYSA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@STALNYSA.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #5813Z WYDAWANIE GAZET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHANDRZEJ DZIKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-02
2012-01-12
WIESŁAW STALEC
Członek Organu Nadzoru
2009-10-02
2012-01-12
TOMASZ ARNOLD MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2013-10-22
ANDRZEJ DZIKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-22
2024-04-23
GRZEGORZ SAMBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-02
2024-04-23
JÓZEF SAMBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-12
2013-06-18
ANDRZEJ SURMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-12
2024-04-23
HENRYK JERZY NOWAK
Likwidator
2017-04-04
2022-10-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA MAJĄTKU STOWARZYSZENIA, ORAZ ZACIĄGANIA INNYCH ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD STOWARZYSZENIA LUB INNE OSOBY W RAMACH ODRĘBNEGO UPOWAŻNIENIA. 2. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH UPEŁNOMOCNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ PREZESA DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
DARIUSZ STANISŁAW PIĘT
PREZES
2009-10-02
2013-06-18
JÓZEF ZDZISŁAW MUSZYŃSKI
WICEPREZES
2009-10-02
2012-01-12
MAREK MORDARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-02
2017-04-04
JAN ANDRZEJ KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-02
2017-04-04
MIROSŁAW KAROL GRZEŻUŁKOWSKI
SEKRETARZ
2009-10-02
2017-04-04
WIESŁAW STALEC
WICEPREZES
2012-01-12
2013-06-18
PIOTR TOMASZ CZUCZMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-25
2013-06-18
PIOTR TOMASZ CZUCZMAN
PREZES ZARZĄDU
2013-06-18
2017-04-04
JACEK TADEUSZ MAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-18
2017-04-04
TOMASZ KRZYSZTOF MRÓZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-18
2017-04-04
2009-10-02
2012-01-12
PIŁSUDSKIEGO, 62A, NYSA, 48-303, NYSA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie