KRS 0000535698
NIP6793106563
REGON36035456100000
NazwaMYŚLENICE SPORT ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMYŚLENICE SPORT ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 gru 2014 (10 lat temu) 19 gru 2014
Data usunięcia 01 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JODŁOWA, 1F, MYŚLENICE, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6793106563
data rejestracji 23 gru 2014
status Czynny
36880800060010019844730001
BS8808 Centrala
ul. Maksymiliana Marii Kolbego 13 34-730 limanowski POLSKA
78105013441000009032604648
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMEDYTA MARIA HERZYK
Wspólnik
2014-12-19
2021-04-01
JÓZEF TADEUSZ PASEK
Wspólnik
2014-12-19
2017-01-10
Wspólnik
2017-01-10
2021-04-01
24349578900000
RAFAŁ JAN HERZYK
Wspólnik
2017-01-10
2021-04-01
RAFAŁ JAN HERZYK
Beneficjent
EDYTA MARIA HERZYK
Beneficjent
RAFAŁ JAN HERZYK
zgłaszający - wspólnik spółki
EDYTA MARIA HERZYK
zgłaszający - wspólnik spółki
RAFAŁ JAN HERZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
EDYTA MARIA HERZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-19
2017-01-10
12321639000000
Członek Organu Reprezentacji
2017-01-10
2021-04-01
24349578900000
2014-12-19
2017-01-10
SNOW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-01-10
2017-03-20
NEOPROFIL CONSTRUCTION PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-12-19
2017-01-10
UL. ZBROJARZY, 26, KRAKÓW, 30-412, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie