KRS 0000533341
NIP8992759754
REGON36023672600000
NazwaCENTURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKDWIDACJI
Krótka nazwaCENTURUS W LIKDWIDACJI
Data rejestracji 26 lis 2014 (10 lat temu) 26 lis 2014
Data usunięcia 30 mar 2022 30 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2-4, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992759754
data rejestracji 12 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYAVIVI PERELMAN STRIKS
Beneficjent
AVIVI PERELMAN STRIKS
reprezentant
Wspólnik
2014-11-26
2016-06-14
99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
93277820600000
AVIVI PERELMAN STRIKS
Wspólnik
2016-06-14
2017-12-20
325 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.250 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
SHLOMO NOY
Wspólnik
2017-07-13
2022-03-30
125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.250 (SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
MOSHE LOUIS REIS
Wspólnik
2017-07-13
2022-03-30
175 (STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.750 (OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ADAM NIMROD DAVIDSON
Wspólnik
2017-07-13
2022-03-30
125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.250 (SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
PROCARION HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2017-07-13
2022-03-30
250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
REEF BULGARIA EOOD
Wspólnik
2017-12-20
2022-03-30
235 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.750 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIAT) ZŁOTYCH
TOMASZ KARPIEL
Prokurent
2016-06-14
2020-04-27
PROKURA SAMOISTNA
AVIVI PERELMAN STRIKS
Likwidator
2020-04-27
2022-03-30
AVIVI PERELMAN STRIKS
Beneficjent
BYCIE BEN. RZECZ. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE. NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (ZARÓWNO PREZES ZARZĄDU, JAK I POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU) SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE.
ANNA MARCINKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-11-26
2016-06-14
AVIVI PERELMAN STRIKS
PREZES ZARZĄDU
2016-06-14
2019-01-28
AVIVI PERELMAN STRIKS
PREZES ZARZĄDU
2019-01-28
2020-04-27
2014-11-26
2020-04-27
CENTURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie