KRS 0000709632
NIP6762541909
REGON36893024800000
NazwaSMOLEŃSK 33 PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSMOLEŃSK 33 PROPERTIES
Data rejestracji 19 gru 2017 (7 lat temu) 19 gru 2017
Data usunięcia 20 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SUKIENNICZA, 8, KRAKÓW, 31-069, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJWspólnik
2017-12-19
2018-09-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
36704862000000
DALUMI & CO INVESTMENTS LTD.
Wspólnik
2018-09-20
2021-09-20
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 ZŁ
Wspólnik
2018-09-20
2021-09-20
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
36838013800000
Wspólnik
2018-09-20
2021-09-20
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 ZŁ
36830644900000
AVIVI PERELMAN STRIKS
Beneficjent
AVIVI PERELMAN STRIKS
reprezentant
ILAN KWIAT
Beneficjent
RAN SHLOMO EFRAT
Beneficjent
AVIVI PERELMAN STRIKS
Likwidator
2021-03-03
2021-09-20
AVIVI PERELMAN STRIKS
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W 35% ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (35% UDZIAŁÓW)
ILAN KWIAT
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W 35% ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (35% UDZIAŁÓW)
RAN SHLOMO EFRAT
Beneficjent
POSIADANIE 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W 32,50% ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (32,50% UDZIAŁÓW)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OR YERUSHALMI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-20
2021-03-03
RAN SHLOMO EFRAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-20
2019-06-04
SEBASTIAN VETTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-04
2020-05-08
AVIVI PERELMAN STRIKS
PREZES ZARZĄDU
2017-12-19
2021-03-03
2017-12-19
2021-03-03
SMOLEŃSK 33 PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie