KRS 0000532300
NIP7010449679
REGON36015913800000
NazwaSAFEKIDDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAFEKIDDO
Data rejestracji 19 lis 2014 (10 lat temu) 19 lis 2014
Data usunięcia 26 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010449679
data rejestracji 05 lut 2015
status Czynny
08105010251000009080241434
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
30105010251000009080241426
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
39105010251000009081140163
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
41105010251000009080599740
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
52105010251000009080241418
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #263 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘMARCIN MARZEC
Beneficjent
MARCIN MARZEC
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ MARIA MALAK
Beneficjent
Wspólnik
2014-11-19
2015-06-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
06166818200000
SAFEKIDDO LTD.
Wspólnik
2015-06-22
2017-01-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
MARCIN MARZEC
Wspólnik
2017-01-31
2018-01-23
83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.150 ZŁOTYCH
PAWEŁ MARIA MALAK
Wspólnik
2017-01-31
2018-09-26
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00 ZŁOTYCH
WŁADYSŁAW MARIAN HOŁDA
Wspólnik
2018-01-23
2018-09-26
23 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300,00 ZŁOTYCH
JACEK JERZY FIGUŁA
Wspólnik
2018-01-23
2018-09-26
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF PAWEŁ NOWAŃSKI
Wspólnik
2018-01-23
2018-06-21
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH DARIUSZ KARAŚ
Wspólnik
2017-01-31
2018-06-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN MARZEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ MARIA MALAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PIERWSZEGO WICEPREZESA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN MARZEC
PREZES ZARZĄDU
2014-11-19
2018-09-26
2014-11-19
2016-05-12
MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie