KRS 0001111062
NIP7010449679
REGON36015913800000
NazwaSAFEKIDDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAFEKIDDO
Data rejestracji 17 cze 2024 (3 miesiące temu) 17 cze 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RÓŻANA, 36, WARSZAWA, 02-569, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.PAWEŁ MARIA MALAK
Prokurent
2024-08-01
PROKURA SAMOISTNA
JACEK JERZY FIGUŁA
Prokurent
2024-08-01
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN MARZEC
Wspólnik
2024-06-17
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 75000 ZŁOTYCH
PAWEŁ MARIA MALAK
Wspólnik
2024-06-17
1172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 58600 ZŁOTYCH
WŁADYSŁAW MARIAN HOŁDA
Wspólnik
2024-06-17
656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 32800
JACEK JERZY FIGUŁA
Wspólnik
2024-06-17
544 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 27200 ZŁOTYCH
PAWEŁ MARIA MALAK
Beneficjent
MARCIN MARZEC
Beneficjent
MARCIN MARZEC
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ MARIA MALAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PIERWSZEGO WICEPREZESA ZARZĄDU
MARCIN MARZEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARCIN MARZEC
PREZES ZARZĄDU
2024-06-17
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie