KRS 0000529757
NIP5783112952
REGON28153141000000
NazwaELS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 lis 2014 (10 lat temu) 05 lis 2014
Data usunięcia 23 mar 2016 23 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres OGÓLNA, 1G, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #72 INFORMATYKAWspólnik
2014-11-05
2016-03-23
28159925200000
STANISŁAW JAN ROSNOWSKI
Wspólnik
2014-11-05
2016-03-23
Likwidator
2015-10-19
2016-03-23
28159925200000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - ELS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA (STANISŁAW JAN ROSNOWSKI-PREZES ZARZĄDU)
Członek Organu Reprezentacji
2014-11-05
2016-03-23
28159925200000
2014-11-05
2015-10-19
ELS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie