KRS 0000526970
NIP1132880984
REGON14747443900000
NazwaINCO GARBARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINCO GARBARSKA
Data rejestracji 14 paź 2014 (10 lat temu) 14 paź 2014
Data usunięcia 06 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WSPÓLNA, 25, WARSZAWA, 00-519, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9830000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132880984
data rejestracji 01 gru 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAMACIEJ SZEPIETOWSKI
Beneficjent
GRZEGORZ FRONC
reprezentant
KAMIL SULEJ
Beneficjent
ANNA RYBAK
Beneficjent
WOJCIECH BOLESŁAW GARBACIK
Członek Organu Nadzoru
2019-11-27
2020-10-06
GRAŻYNA JANUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-05
2019-08-30
AGNIESZKA PIEŃKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-05
2020-10-06
TADEUSZ ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2017-12-05
2020-07-10
ZBIGNIEW POŁONIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-08-30
2019-11-27
MAGDALENA TERESA PIOTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-07-10
2020-10-06
Wspólnik
2014-10-14
2016-11-02
52.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.635.000,00 ZŁOTYCH
14699376900000
Wspólnik
2016-11-02
2020-10-06
196.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.830.000,00 ZŁ
14699376900000
Wspólnik
2017-12-05
2019-11-27
52.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.635.000,00 ZŁ
00702558100000
MACIEJ SZEPIETOWSKI
Beneficjent
„CZŁONEK ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ (STOWARZYSZENIA) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.”
KAMIL SULEJ
Beneficjent
„CZŁONEK ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ (STOWARZYSZENIA) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.”
ANNA RYBAK
Beneficjent
„CZŁONEK ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ (STOWARZYSZENIA) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.”
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAGDALENA CZERW SOBIERAJ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-14
2017-12-05
GRZEGORZ FRONC
PREZES ZARZĄDU
2017-12-05
2020-10-06
2014-10-14
2017-12-05
INCO OWSIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-14
2015-04-21
OWSIANA, 9/11, WARSZAWA, 03-825, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie