KRS 0000526777
NIP5272722023
REGON14747015700000
NazwaFRIGO SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRIGO SPV
Data rejestracji 09 paź 2014 (10 lat temu) 09 paź 2014
Data usunięcia 08 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA KAZIMIERZA, 64, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCHIRENEUSZ PIOTR MICHNO
Wspólnik
2014-10-09
2016-01-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
MARCIN JAROSŁAW MANTOJFEL
Wspólnik
2014-10-09
2016-01-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
JACEK DUDA
Wspólnik
2014-10-09
2016-01-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
MIROSŁAW DUDA
Wspólnik
2014-10-09
2016-01-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
ROBERT MICHNO
Wspólnik
2014-10-09
2016-01-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRENEUSZ PIOTR MICHNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-09
2016-01-08
MARCIN JAROSŁAW MANTOJFEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-09
2016-01-08
JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-09
2016-01-08
MIROSŁAW DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-09
2016-01-08
ROBERT MICHNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-09
2016-01-08
2014-10-09
2016-01-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-09
2016-01-08
FRIGO SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-09
2016-01-08
JANA KAZIMIERZA, 64, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-30
2016-01-08
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-03-30
2016-01-08
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-03-30
2016-01-08
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-03-30
2016-01-08
6430Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie