KRS 0000144504
NIP8942748599
REGON93289205000000
NazwaFRIGO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFRIGO GROUP POLSKA
Data rejestracji 21 gru 2002 (22 lata temu) 21 gru 2002
Data usunięcia 08 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKOŚNA, 1, ŚWIERCZYNIEC, 43-220, BOJSZOWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2911A PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2911B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2912Z PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2913Z PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓWRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2923Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2971Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHWŁODZIMIERZ MARIA NEKANDA TREPKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2004-03-18
IRENEUSZ PIOTR MICHNO
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2004-03-18
TOMASZ REGUŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-16
2013-01-08
ROBERT TADEUSZ PACH
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2004-03-18
KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2004-03-18
MIROSŁAW DUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2004-03-18
TOMASZ REGUŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2004-03-18
MARCIN WRZESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2004-03-18
WALDEMAR SOROKO
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2004-03-18
RYSZARD ŻURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2004-03-18
RYSZARD ŻURAWSKI
Wspólnik
2002-12-21
2013-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ.
TOMASZ REGUŁA
Wspólnik
2002-12-21
2013-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ.
MARCIN WRZESIŃSKI
Wspólnik
2002-12-21
2013-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ.
WALDEMAR SOROKO
Wspólnik
2002-12-21
2013-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ.
IRENEUSZ PIOTR MICHNO
Wspólnik
2002-12-21
2013-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ.
WŁODZIMIERZ MARIA NEKANDA TREPKA
Wspólnik
2002-12-21
2013-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ.
ROBERT TADEUSZ PACH
Wspólnik
2002-12-21
2013-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ.
ANTONI MAREK KAMECKI
Prokurent
2002-12-21
2011-03-29
SAMOISTNA
ROBERT TADEUSZ PACH
Likwidator
2011-03-29
2013-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGAJĄ PODPISU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WYSTARCZA PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI CZTEROKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI WYMAGA ZGODY RADY NADZORCZEJ. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DZIESIĘCIOKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
RYSZARD MICHAŁ PASZEK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-21
2004-03-18
JACEK DUDA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-18
2005-11-24
WŁODZIMIERZ MARIA NEKANDA TREPKA
PREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2008-08-22
ROBERT TADEUSZ PACH
PREZES ZARZĄDU
2008-08-22
2011-03-29
2002-12-21
2003-02-14
"FRIDO GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-14
2011-03-29
"FRIGO GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-29
2012-08-02
FRIGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-12-21
2004-03-18
LEGNICKA, 52 A, WROCŁAW, 54-204, WROCŁAW, POLSKA
2004-03-18
2006-05-16
MIĘTOWA, 3, LUBLIN, 20-387, LUBLIN, POLSKA
2006-05-16
2008-08-22
KWIATOWA, 5, OSIELSKO, 86-031, OSIELSKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie