KRS 0000350533
NIP9452138954
REGON12116724900000
NazwaFRIGO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFRIGO CENTRUM
Data rejestracji 05 mar 2010 (15 lat temu) 05 mar 2010
Data usunięcia 23 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAŁĘSKA, 108, RZESZÓW, 35-322, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTIRENEUSZ MICHNO
Likwidator
2016-11-03
2019-05-23
ANNA GRAŻYNA STRZAŁKA
Wspólnik
2010-03-05
2013-01-02
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
JAROSŁAW WITOLD MIELKO
Wspólnik
2010-03-05
2013-01-02
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
IRENEUSZ MICHNO
Wspólnik
2013-01-02
2019-05-23
351 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 35.100,00 ZŁ
MARCIN JAROSŁAW MANTOJFEL
Wspólnik
2013-01-02
2019-05-23
180 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 18.000,00 ZŁ
JACEK DUDA
Wspólnik
2013-01-02
2016-11-03
180 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 18.000,00 ZŁ
MIROSŁAW DUDA
Wspólnik
2013-01-02
2019-05-23
180 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 18.000,00 ZŁ
JOANNA TERESA DUDA
Wspólnik
2016-11-03
2019-05-23
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ
WOJCIECH KAZIMIERZ ZGŁOBICKI
Wspólnik
2010-03-05
2013-01-02
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
WOJCIECH KAZIMIERZ ZGŁOBICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-05
2013-01-02
ANNA GRAŻYNA STRZAŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-05
2013-01-02
JAROSŁAW WITOLD MIELKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-05
2013-01-02
JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-02
2016-11-03
IRENEUSZ MICHNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-02
2016-11-03
MIROSŁAW DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-02
2016-11-03
ROBERT MICHNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-02
2016-11-03
MARCIN JAROSŁAW MANTOJFEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-02
2016-11-03
2010-03-05
2013-01-15
HELP DESK TECHNICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-15
2016-11-03
FRIGO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-05
2013-01-02
MACIEJA MIECHOWITY, 6A, KRAKÓW, 31-475, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie