KRS 0000524384
NIP5272721006
REGON14744088300000
NazwaBLUE GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBLUE GREEN
Data rejestracji 23 wrz 2014 (10 lat temu) 23 wrz 2014
Data usunięcia 23 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚW. BONIFACEGO, 92, WARSZAWA, 02-940, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272721006
data rejestracji 22 kwi 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #381 ZBIERANIE ODPADÓW #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #6491Z LEASING FINANSOWY #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAREK OLEKSZYK
Beneficjent
MAREK OLEKSZYK
reprezentant
PRZEMYSŁAW ROBERT TOMASZEWSKI
Wspólnik
2014-09-23
2017-01-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
WALDEMAR PRZYBYLSKI
Wspólnik
2014-09-23
2017-01-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
MAREK OLEKSZYK
Wspólnik
2017-01-05
2019-12-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-12-10
2021-07-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
36861069600000
MAREK OLEKSZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WALDEMAR PRZYBYLSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-23
2019-12-10
PRZEMYSŁAW ROBERT TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-23
2017-01-05
MAREK OLEKSZYK
PREZES ZARZĄDU
2019-12-10
2021-07-23
2014-09-23
2017-01-05
HORECA-DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-23
2017-01-05
AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA, 60, WARSZAWA, 01-424, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-05
2018-08-23
UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 10D, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie