KRS 0000522434
NIP6793103547
REGON12320642700000
NazwaFIDUCES INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIDUCES INTERNATIONAL
Data rejestracji 05 wrz 2014 (10 lat temu) 05 wrz 2014
Data usunięcia 21 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9327300,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJRAFAŁ PIOTR CHWAST
Wspólnik
2014-09-05
2016-10-21
186.545 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.327.250 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ PIOTR CHWAST
PREZES ZARZĄDU
2014-09-05
2016-10-21
2014-09-05
2016-10-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-05
2016-10-21
FIDUCES INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-05
2016-10-21
ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
2015-07-31
2016-10-21
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-07-31
2016-10-21
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-07-31
2016-10-21
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-07-31
2016-10-21
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie