KRS 0000521559
NIP8513174270
REGON32148196200000
Nazwa"WORK & LEARN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWORK & LEARN
Data rejestracji 04 wrz 2014 (10 lat temu) 04 wrz 2014
Data usunięcia 14 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 24, SZCZECIN, 71-410, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513174270
data rejestracji 05 mar 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAMAŁGORZATA KULBIEJ
Beneficjent
ANDRZEJ MARUSZCZAK
reprezentant
MARZENA ANNA STEFANOWICZ
Beneficjent
MAREK KURDYŁA
Wspólnik
2014-09-04
2017-01-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
TOMASZ ALEKSANDER KULBIEJ
Wspólnik
2014-09-04
2017-01-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
Wspólnik
2017-01-23
2023-12-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36358527800000
MAŁGORZATA KULBIEJ
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SUNTECH ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WORK & LEARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARZENA ANNA STEFANOWICZ
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SUNTECH ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WORK & LEARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA
MAREK KURDYŁA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-04
2017-01-23
TOMASZ ALEKSANDER KULBIEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-04
2017-01-23
ANDRZEJ MARUSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2017-01-23
2023-12-14
2014-09-04
2023-12-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-04
2023-12-14
"WORK & LEARN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-04
2023-12-14
NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 24, SZCZECIN, 71-410, SZCZECIN, POLSKA
2017-01-23
2023-12-14
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2017-01-23
2023-12-14
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2017-01-23
2023-12-14
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2017-01-23
2023-12-14
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2017-01-23
2023-12-14
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2017-01-23
2023-12-14
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2017-01-23
2023-12-14
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2017-01-23
2023-12-14
7120 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2017-01-23
2023-12-14
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie