KRS 0000517742
NIP1080018390
REGON14734834400000
NazwaCHEMOURS SERVICES SARL (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHEMOURS SERVICES SARL (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaCHEMOURS SERVICES SARL ( SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE/SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
Data rejestracji 29 lip 2014 (10 lat temu) 29 lip 2014
Data usunięcia 06 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego CHEMIN DU PAVILLON, 2, LE GRAND-SACONNEX, 1218, LE GRAND-SACONNEX, SZWAJCARIA
Adres POSTĘPU, 17B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5021Z USŁUGI TRANSPORTU LOTNICZEGO #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPIOTR STANISŁAW GILL
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-07-29
2015-10-22
JOSÉ LUIS BADIA MENENDEZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-10-22
2016-02-18
JOSÉ LUIS BADIA MENENDEZ
Likwidator
2016-02-18
2019-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SKŁADANIA PODPISU W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
PATRICK SCHRIBER
PREZES ZARZĄDU
2014-07-29
2015-10-22
CATHERINE SIMPSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-29
2015-10-22
ANTONIO GARCIA-ESCRIBANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-29
2015-10-22
JOSÉ - LUIS BADIA MENENDEZ
PREZES ZARZĄDU
2015-10-22
2019-09-06
DOMINIQUE MICHEL RORIVE
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-22
2019-09-06
2014-07-29
2016-02-18
CHEMOURS SERVICES SARL (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie