KRS 0000517530
NIP6652995058
REGON30278781600000
NazwaMULDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULDA
Data rejestracji 23 lip 2014 (10 lat temu) 23 lip 2014
Data usunięcia 06 mar 2020 06 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKANDYNAWSKA, 1, MODŁA KRÓLEWSKA, 62-571, STARE MIASTO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMARIAN HIERONIM FEDKO
Wspólnik
2014-07-23
2014-12-31
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-12-31
2015-03-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
30278899700000
KRAMP GROEP B.V.
Wspólnik
2015-03-18
2020-03-06
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MARIAN HIERONIM FEDKO
Likwidator
2017-03-23
2018-01-29
MAREK LESZEK RYBACKI
Likwidator
2018-01-29
2018-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI
MARIAN HIERONIM FEDKO
PREZES ZARZĄDU
2014-07-23
2017-03-23
PAWEŁ FEDKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-23
2016-05-13
MAREK LESZEK RYBACKI
PREZES ZARZĄDU
2018-03-23
2020-03-06
2014-07-23
2017-03-23
MULDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-03-23
2018-03-23
MULDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie