KRS 0000399499
NIP7792399807
REGON30192005800000
NazwaKRAMP BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRAMP BIS
Data rejestracji 18 paź 2011 (13 lat temu) 18 paź 2011
Data usunięcia 11 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKANDYNAWSKA, 1, MODŁA KRÓLEWSKA, 62-571, STARE MIASTO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 504500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKRAMP GROEP B.V.
Wspólnik
2011-10-18
2016-08-11
5045 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 504.500,00 ZŁ
URSZULA KRYSTYNA ŁUKASIK-ĆWIĘK
Prokurent
2014-02-26
2015-06-25
PROKURA SAMOISTNA
MARIAN HIERONIM FEDKO
Likwidator
2015-06-25
2016-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
HERMAN JOHAN SCHOLTEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-18
2015-06-25
MARIO BABIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-18
2013-10-16
HANS JÖRG-STEFFEN SCHÜTZE
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-18
2013-12-17
MARIAN HIERONIM FEDKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-17
2015-06-25
2011-10-18
2014-08-29
KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-29
2015-06-25
KRAMP BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-18
2012-01-20
GÓRKI, 7, POZNAŃ, 60-204, POZNAŃ, POLSKA
2012-01-20
2013-12-17
GRUNWALDZKA, 519 C, PLEWISKA, 62-064, PLEWISKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie