KRS 0000517485
NIP9970152525
REGON10181654500000
NazwaPRADO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRADO GROUP
Data rejestracji 21 lip 2014 (10 lat temu) 21 lip 2014
Data usunięcia 05 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWDOMINIKA OLGA JACKOWSKA
Wspólnik
2014-07-21
2015-09-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00ZŁOTYCH
BEATA JOLANTA CIOŁEK
Wspólnik
2015-09-25
2017-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2017-09-14
2019-08-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01728394400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, ZAŚ W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
ROBERT JACKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-21
2015-09-25
BEATA JOLANTA CIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-25
2017-09-14
ANDRZEJ JERZY PORWOLIK
PREZES ZARZĄDU
2017-09-14
2018-04-25
2014-07-21
2016-07-21
WIELUŃSKA, 1, LUTUTÓW, 98-360, LUTUTÓW, POLSKA
2016-07-21
2017-06-13
UL. WROCŁAWSKA, 7, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
2017-06-13
2017-09-14
AL. TYSIĄCLECIA, 1, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
2017-09-14
2018-09-17
UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie