KRS 0000509512
NIP8291737866
REGON10177447900000
NazwaWERA MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWERA MG
Data rejestracji 14 maj 2014 (10 lat temu) 14 maj 2014
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUTUTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email WERAMG@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIMARCIN GRAJEWSKI
Wspólnik
2014-05-14
2014-07-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
DOMINIKA OLGA JACKOWSKA
Wspólnik
2014-07-31
2015-03-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
PATRYCJA EWA JACKOWSKA
Wspólnik
2015-03-27
2020-08-31
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ
BEATA JOLANTA CIOŁEK
Prokurent
2015-03-27
2015-10-22
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ROBERT NAJDA
Prokurent
2017-06-19
2020-08-31
PROKURA ODDZIELNA
MARIA KRYSTYNA OSTROWSKA
Prokurent
2015-10-22
2016-12-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW TO DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ INNE OSOBY DZIAŁAJĄ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI NA PODSTAWIE PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA PODPISANEGO PRZEZ ZARZĄD.
MARCIN GRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-14
2014-07-31
ROBERT JACKOWSKI
PREZES
2014-07-31
2015-03-27
PATRYCJA EWA JACKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-03-27
2016-12-07
ZBIGNIEW MISUNO
PREZES ZARZĄDU
2016-12-07
2017-06-19
2014-05-14
2014-07-31
NIEMCEWICZA, 26, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
2014-07-31
2020-05-11
WIELUŃSKA, 1, LUTUTÓW, 98-360, LUTUTÓW, POLSKA
Km 3495/18
2022-08-05
2022-10-12
75069.9 PLN
I Nc 3098/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan Kancelaria Komornicza nr I w Sieradzu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie