KRS 0000517045
NIP7292706100
REGON10180929000000
NazwaPRC ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRC ASSET MANAGEMENT
Data rejestracji 18 lip 2014 (10 lat temu) 18 lip 2014
Data usunięcia 06 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7292706100
data rejestracji 01 sie 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAARTUR WIKTOR WIECZOREK
Beneficjent
ARTUR WIKTOR WIECZOREK
reprezentant
Wspólnik
2014-07-18
2016-11-15
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450,00 ZŁ
00431142900000
Wspólnik
2015-07-01
2017-06-13
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550, 00 ZŁ
02239333000000
ARTUR WIKTOR WIECZOREK
Wspólnik
2016-11-15
2020-08-13
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ
Wspólnik
2020-08-13
2022-09-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJWARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
38130952900000
ARTUR WIKTOR WIECZOREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (ZARÓWNO PREZES ZARZĄDU JAK I POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU) SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE.
RAFAŁ KRZYSZTOF BAUER
PREZES ZARZĄDU
2014-07-18
2016-11-15
ARTUR WIKTOR WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-15
2022-09-06
2014-07-18
2018-07-26
KILIŃSKIEGO, 228, ŁÓDŹ, 93-124, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie