KRS 0000516671
NIP5252591084
REGON14733102000000
NazwaBIRNAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIRNAT
Data rejestracji 17 lip 2014 (10 lat temu) 17 lip 2014
Data usunięcia 08 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#45 BUDOWNICTWO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIADMYTRO BIRIUKOV
Wspólnik
2014-07-17
2019-10-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00ZŁ
NATALIA BIRIUKOVA
Wspólnik
2014-07-17
2019-10-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
DMYTRO BIRIUKOV
PREZES ZARZĄDU
2014-07-17
2019-10-08
NATALIA BIRIUKOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-17
2019-10-08
2014-07-17
2019-10-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-17
2019-10-08
BIRNAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-17
2019-10-08
AL. SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
2014-07-17
2019-10-08
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2014-07-17
2019-10-08
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2014-07-17
2019-10-08
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2014-07-17
2019-10-08
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2014-07-17
2019-10-08
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2014-07-17
2019-10-08
79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
2014-07-17
2019-10-08
900 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
2014-07-17
2019-10-08
93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2014-07-17
2019-10-08
639 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2014-07-17
2019-10-08
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie