KRS 0000514537
NIP5842737092
REGON22211673600000
NazwaNAUKA BIZNES PRACA
Krótka nazwaNAUKA BIZNES PRACA
Data rejestracji 25 cze 2014 (10 lat temu) 25 cze 2014
Data usunięcia 26 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KOŁOBRZESKA, 28, GDAŃSK, 80-394, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZETMAŁGORZATA ELŻBIETA BURAS
Likwidator
2017-12-12
2018-01-26
ZDZISŁAW KORDEL
Członek Organu Nadzoru
2014-06-25
2018-01-26
RAFAŁ OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-25
2018-01-26
ZDZISŁAW NIECKARZ
Członek Organu Nadzoru
2014-06-25
2018-01-26
JERZY CIEŚLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-25
2018-01-26
WŁODZIMIERZ RYDZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-25
2018-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU FUNDACJI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOSTRONNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPODZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO BĄDŹ ŁĄCZNIE W OKRESIE JEDNEGO ROKU NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, KWOTĘ 100.00,00 (STO TYSIECY ZŁOTYCH), DO WAŻNBOŚCI TRANSAKCJI WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI.
KATARZYNA KISIELEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-25
2016-03-01
MAŁGORZATA ELŻBIETA BURAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-01
2017-12-12
2014-06-25
2018-01-26
FUNDACJA
2014-06-25
2018-01-26
NAUKA BIZNES PRACA
2014-06-25
2018-01-26
KOŁOBRZESKA, 28, GDAŃSK, 80-394, GDAŃSK, POLSKA
2016-03-01
2018-01-26
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2016-03-01
2018-01-26
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2016-03-01
2018-01-26
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-03-01
2018-01-26
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
2016-03-01
2018-01-26
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-03-01
2018-01-26
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-03-01
2018-01-26
8291Z - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
2016-03-01
2018-01-26
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2016-03-01
2018-01-26
5812Z - WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
2016-03-01
2018-01-26
5813Z - WYDAWANIE GAZET
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie