KRS 0000513059
NIP7752646174
REGON10178129000000
NazwaANIMEX FOODS K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANIMEX FOODS K1
Data rejestracji 11 cze 2014 (10 lat temu) 11 cze 2014
Data usunięcia 28 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. INTERMODALNA, 8, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KUTNO1.BIURO@ANIMEX.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUWspólnik
2014-06-11
2017-09-27
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH
69178083000000
Wspólnik
2017-09-27
2019-01-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
36609482000000
TOMASZ ŻARSKI
Prokurent
2018-06-29
2019-01-28
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
LESZEK BRACKI
Prokurent
2017-09-27
2019-01-28
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
MACIEJ WOJDYŁO
Prokurent
2017-09-27
2018-06-21
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
MARIUSZ JAN NOWAKOWSKI
Prokurent
2018-06-21
2019-01-28
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
PIERO PINI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-11
2017-09-27
MARCELLO PINI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-11
2017-09-27
JACEK PAWEŁ DZIEŁAK
PREZES ZARZĄDU
2017-09-27
2019-01-28
RAFAŁ PRZEMYSŁAW KORUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-27
2019-01-28
RENATA JUSTYNA KOPANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-27
2019-01-28
SYLWIA RYSZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-27
2019-01-28
2014-06-11
2015-01-16
PINI POLONIA UNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-16
2017-09-27
PINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-11
2015-05-25
POŁUDNIOWA, 4, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie