KRS 0000384935
NIP5252505475
REGON14292788200000
NazwaANIMEX FOODS K2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANIMEX FOODS K2
Data rejestracji 28 kwi 2011 (13 lat temu) 28 kwi 2011
Data usunięcia 23 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POŁUDNIOWA, 4, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KUTNO2.BIURO@ANIMEX.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIUSCHI DIGARD LIMITED
Wspólnik
2011-04-28
2017-09-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-09-05
2018-11-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
36613508000000
MARCELLO PINI
Prokurent
2013-10-10
2017-09-05
SAMOISTNA
LESZEK BRACKI
Prokurent
2017-09-05
2018-11-23
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
TOMASZ ZDZISŁAW KOPACZ
Prokurent
2017-09-05
2018-11-23
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
PIERO PINI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-28
2017-09-05
JACEK PAWEŁ DZIEŁAK
PREZES ZARZĄDU
2017-09-05
2018-11-23
RENATA JUSTYNA KOPANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-05
2018-11-23
RAFAŁ PRZEMYSŁAW KORUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-05
2018-11-23
SYLWIA RYSZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-05
2018-11-23
2011-04-28
2017-09-05
HAMBURGER PINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-28
2012-05-14
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie