KRS 0000512157
NIP5882218642
REGON22040156200000
NazwaEKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKEN
Data rejestracji 04 cze 2014 (10 lat temu) 04 cze 2014
Data usunięcia 03 mar 2022 03 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 12 MARCA, 234, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAADELAJDA MARIA CZEPITA
Prokurent
2014-09-01
2015-11-30
PROKURA SAMOISTNA. PROKURENT MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
PIOTR FACZYŃSKI
Kurator
2015-07-21
2016-02-12
ANNA JANINA SZYPUŁOWSKA STASIUK
Kurator
2017-02-09
2018-01-11
MAJA TAMARA LUBOCKA
Wspólnik
2014-06-04
2015-11-30
50 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOMASZ MAREK LUBOCKI
Wspólnik
2014-06-04
2015-11-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
LECH NOWACZEWSKI
Wspólnik
2015-11-30
2022-03-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ MAREK LUBOCKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-04
2014-09-01
2014-06-04
2014-09-01
BARBADOS LUBOCKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-04
2015-11-30
12 MARCA, 234, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA
2015-11-30
2016-01-08
UL. WYZWOLENIA, 51A, GDAŃSK, 80-537, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie