KRS 0000507920
NIP6482770891
REGON24355199600000
NazwaMECHANIKA MASZYN KUDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMECHANIKA MASZYN KUDER
Data rejestracji 06 maj 2014 (10 lat temu) 06 maj 2014
Data usunięcia 23 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ORLA, 6, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6482770891
data rejestracji 10 cze 2014
status Czynny
69105012981000009146735049
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEANDRZEJ WOJDAS
Prokurent
2015-01-08
2016-03-16
SAMOISTNA
RAFAŁ KLUZ
Prokurent
2015-01-08
2016-03-16
SAMOISTNA
RAFAŁ KLUZ
Beneficjent
AGATA KATARZYNA KLUZ
Beneficjent
RAFAŁ KLUZ
reprezentant
AGATA KATARZYNA KLUZ
reprezentant
RAFAŁ KLUZ
Wspólnik
2014-05-06
2017-08-23
4500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ
ANDRZEJ STANISŁAW WOJDAS
Wspólnik
2014-05-06
2017-03-23
4500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ
IRENEUSZ KUDER
Wspólnik
2014-05-06
2015-01-08
5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-01-08
2016-03-16
5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
27662950500000
Wspólnik
2016-03-16
2017-08-23
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
36335172900000
BARBARA MARIA KLUZ
Wspólnik
2017-03-23
2017-08-23
4.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00;-ZŁ
RAFAŁ KLUZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
AGATA KATARZYNA KLUZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RAFAŁ KLUZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-06
2015-01-08
ANDRZEJ STANISŁAW WOJDAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-06
2015-01-08
IRENEUSZ KUDER
PREZES ZARZĄDU
2014-05-06
2014-06-23
IRENEUSZ KUDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-23
2017-08-23
2014-05-06
2017-03-23
HAGERA, 41, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie