KRS 0000135432
NIP6452190628
REGON27662950500000
Nazwa"STAL-ZBYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTAL-ZBYT
Data rejestracji 23 paź 2002 (22 lata temu) 23 paź 2002
Data usunięcia 20 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HAGERA, 41, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1187200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6452190628
data rejestracji 05 lis 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 wrz 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTUANDRZEJ WOJDAS
Beneficjent
RAFAŁ KLUZ
Beneficjent
ANDRZEJ WOJDAS
reprezentant
RAFAŁ KLUZ
reprezentant
ANDRZEJ STANISŁAW WOJDAS
Wspólnik
2002-10-23
2009-01-20
848 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 593.600,00ZŁ
RAFAŁ KLUZ
Wspólnik
2002-10-23
2009-01-20
848 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 593.600,00ZŁ
ANDRZEJ WOJDAS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
RAFAŁ KLUZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ STANISŁAW WOJDAS
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY
2002-10-23
2009-01-20
RAFAŁ KLUZ
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR EKONOMICZNY
2002-10-23
2009-01-20
2002-10-23
2009-01-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-23
2009-01-20
"STAL-ZBYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-23
2009-01-20
HAGERA, 41, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
2002-10-23
2009-01-20
5157Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2002-10-23
2009-01-20
5152Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2002-10-23
2009-01-20
5030A - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2002-10-23
2009-01-20
5030B - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2002-10-23
2009-01-20
5212Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2002-10-23
2009-01-20
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2002-10-23
2009-01-20
6713Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA - DORADZTWO FINANSOWE
2002-10-23
2009-01-20
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE - OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI
2002-10-23
2009-01-20
3710Z - ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU
2002-10-23
2009-01-20
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie