KRS 0000334570
NIP6521703204
REGON24123279000000
NazwaUNIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 sie 2009 (15 lat temu) 07 sie 2009
Data usunięcia 29 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KANIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNGRZEGORZ KUDER
Wspólnik
2009-08-07
2010-07-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ.
ANNA KUDER
Wspólnik
2009-08-07
2010-07-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ.
IRENEUSZ KUDER
Wspólnik
2010-07-22
2015-02-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANDRZEJ STANISŁAW BARANOWSKI
Wspólnik
2015-02-17
2020-06-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR BARANOWSKI
Wspólnik
2015-02-17
2020-06-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, SAMODZIELNIE PROKURENT ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ZOFIA GAWLIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-07
2010-07-22
ANNA KUDER
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-22
2011-04-22
GRZEGORZ KUDER
PREZES ZARZĄDU
2009-08-07
2011-04-22
IRENEUSZ KUDER
PREZES ZARZĄDU
2011-04-22
2015-02-17
BOŻENA BARANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-17
2018-05-10
2009-08-07
2015-02-17
MECHANIKA MASZYN KUDER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-08-07
2011-04-22
PODLESIE, 21, JANOWICE, 43-512, JANOWICE, POLSKA
2011-04-22
2017-06-14
STEFANA KÓSKI, 43, KANIÓW, 43-512, BESTWINA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie